Identification
Personal identification
- Full name
- Denise Capela dos Santos
Citation names
- Santos, Denise Capela dos
Author identifiers
- Ciência ID
- 0B10-1C58-71EB
- ORCID iD
- 0000-0002-5794-5203
Knowledge fields
- Social Sciences - Economics and Business - Business and Management
- Medical and Health Sciences - Health Sciences - Health Policy and Services
- Social Sciences - Economics and Business - Economics
- Medical and Health Sciences - Basic Medicine - Pharmacology and pharmacy
- Medical and Health Sciences - Health Sciences - Epidemiology
- Medical and Health Sciences - Health Sciences - Public and Environmental Health
- Medical and Health Sciences - Health Sciences - Health Care Sciences and Services
Languages
Language | Speaking | Reading | Writing | Listening | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Portuguese (Mother tongue) | |||||
English | Advanced (C1) | Proficiency (C2) | Advanced (C1) | Proficiency (C2) | Advanced (C1) |
Education
Degree | Classification | |
---|---|---|
2009/03/30 - 2011/05/12
Concluded
|
Economia (Doutoramento)
Major in Economia da Empresa
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
"“The CHEUAL Breast Cancer Model: cost-utility analysis to support decision-making”" (THESIS/DISSERTATION)
|
19 |
2007/04/01 - 2009/03/05
Concluded
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Mestrado)
Major in Planeamento e Estratégia Empresarial
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
"Marketing Farmacêutico para Venda de MNSRM na Internet" (THESIS/DISSERTATION)
|
19 |
1999/09/10 - 2005/04/20
Concluded
|
Ciências Farmacêuticas (Mestrado integrado)
Universidade de Lisboa Faculdade de Farmácia, Portugal
|
14 |
Affiliation
Teaching in Higher Education
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2022/10/03 - Current | Teacher Coordinator (Polytechnic Teacher) | Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, Portugal |
2022/10/02 - Current | Invited Associate Professor (University Teacher) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2021/09/01 - 2022/09/30 | Adjunct Teacher (Polytechnic Teacher) | Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, Portugal |
2010/01/02 - 2022/09/30 | Assistant Professor (University Teacher) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2015/03 - 2018/02 | Invited Assistant Professor (University Teacher) | Business and Economics School, Portugal |
2012/09 - 2013/09 | Invited Assistant Professor (University Teacher) | Instituto Superior Politécnico do Oeste, Portugal |
Others
Category Host institution |
Employer | |
---|---|---|
2015/03 - 2015/11 | Consultora | IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação , Portugal |
2011/01 - 2012/04 | Docente e consultora do Projeto de Formação Avançada para Empresários | CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins, Portugal |
2005/11/01 - 2009/08/31 | Direção Técnica de Armazém de Distribuição de Produtos Farmacêuticos | Nanques Farma - Sociedade de comércio de produtos químicos e farmacêuticos, Lda., Portugal |
2005/05/01 - 2005/10/31 | Farmacêutica Hospitalar | Centro Hospitalar Lisboa Norte EPE, Portugal |
Projects
Contract
Designation | Funders | |
---|---|---|
2023/09/01 - 2023/12/15 | SuperiorMente: projeto de promoção de saúde mental no ensino superior
3/2023
Technical development
|
Submitted
|
Other
Designation | Funders | |
---|---|---|
2023/09/01 - Current | MindMe - Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao cuidado de doentes com depressão major
4/2023
Principal investigator
|
Submitted
|
2023/06/01 - Current | YogCov - Estudo preliminar do efeito do Yoga na melhoria da sintomatologia agravada pela COVID19
2/2023
Researcher
|
Ongoing
|
2023/01/01 - Current | BreastOncocare - Estudo multicêntrico do efeito de um novo Programa de Ioga Restaurativo, Literacia, Nutrição e Psicologia,
em mulheres com Cancro de Mama
1/2023
Principal investigator
Cooperativa de Ensino Universitário CRL, Portugal
|
Submitted
|
2021/11/01 - 2023/05/01 | Health Financing Politics
Researcher
|
Concluded
|
Outputs
Publications
Book chapter |
|
Conference abstract |
|
Conference paper |
|
Conference poster |
|
Journal article |
|
Manual |
|
Report |
|
Thesis / Dissertation |
|
Working paper |
|
Activities
Supervision
Thesis Title Role |
Degree Subject (Type) Institution / Organization |
|
---|---|---|
2018 - 2019 | Determinantes de fidelização associados à imagem do serviço de fisioterapia
Supervisor of Souza, Amanda
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2017 - 2018 | Impacto do estilo de liderança na motivação dos colaboradores do setor público em Angola
Supervisor of Matias, Mário
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2016 - 2018 | Os fatores essenciais às relações interprofissionais na saúde e o seu impacto na qualidade dos cuidados prestados
Co-supervisor of Garcia, Ana Helena
|
Mestrado em Gestão de Serviços de Saúde (Master)
INDEG-IUL, Portugal
|
2016 - 2017 | Plano de Negócios da Genetic: Projecto Empresarial de Comercialização, de Distribuição de Produtos e de Prestação de Serviços
na Área do Diagnóstico Clínico
Supervisor of Marques, Gonçalo
|
Mestrado em Gestão (Master)
Business and Economics School, Portugal
|
2015 - 2016 | Estudo da relação entre a estratégia organizacional, a liderança, a cultura organizacional e a inovação: Caso de estudo do
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE.
Supervisor of Luís, Pedro
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2015 - 2016 | Fatores determinantes para a gestão do turismo da saúde, em doentes a realizar diálise.
Supervisor of Ribeiro, Glória
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2015 - 2016 | Gestão de Conflitos na Equipa de Enfermagem do Hospital Geral do Moxico.
Supervisor of Simão, Amândio
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2015 - 2016 | Controlo de gestão em administração hospitalar: O Balanced Scorecard como ferramenta de eleição para hospitais angolanos
Supervisor of Tomás, Alzira
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2014 - 2015 | Gestão da Qualidade na Unidade de Cuidados Intensivos da Clínica Multiperfil em Luanda – Angola
Supervisor of Nunda, Henriques
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | A gestão do capital humano no centro da estratégia empresarial.
Supervisor of Fitas, Sofia
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | Gestão da qualidade na unidade de cuidados intensivos do Hospital Provincial do Bié e do Huambo, Angola
Supervisor of Candimba, Rubem
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | Estudo do impacto da redução orçamental na prevenção e tratamento dos doentes com Diabetes Mellitus na Região de Saúde do
Baixo Alentejo
Supervisor of Carrasquinho, Paula
|
Mestrado em Gestão (Master)
Universidade de Évora Área Departamental de Ciências Económicas e Empresariais, Portugal
|
2013 - 2014 | Análise da influência do sistema de controlo de gestão hospitalar na tomada de decisão
Supervisor of Nachitunda, Maria
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | Aplicação do LeanThinking à gestão do bloco operatório
Supervisor of Ntieku, Kaim
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | Modelo de gestão do bloco operatório
Supervisor of Pereira, Helena
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | Salários e benefícios: o impacto na estratégia da empresa e na motivação dos colaboradores
Co-supervisor of Soares, Diana
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2013 - 2014 | Gestão de recursos no bloco operatório
Supervisor of Suku, Domingos
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2012 - 2013 | Avaliação da qualidade do serviço numa unidade de saúde de reabilitação
Supervisor of Dehanov, Sofia
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2012 - 2013 | A inteligência emocional como factor para a melhoria da satisfação dos utentes da Administração Tributária e Aduaneira
Supervisor of Mendes, Maria da Graça
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2012 - 2013 | Lean Health Care: aplicação do Lean Thinking à manutenção de equipamentos de saúde
Supervisor of Freixinho, José
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2012 - 2013 | Seleção e ponderação de indicadores de desempenho numa organização de saúde privada: O BSC como instrumento de apoio à gestão
Supervisor of Santos, Lara
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master) |
2011 - 2012 | Alianças entre organizações de diferente dimensão como melhor estratégia na área da saúde
Supervisor of Chumbinho, António
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2011 - 2012 | Estudo da pré-disposição para doar sangue segundo uma perspectiva de marketing social na ilha da Madeira
Supervisor of Freitas, Maria Francisca
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
2011 - 2012 | Auto e hetero-avaliação do desempenho da equipa de enfermagem do serviço de Cardiologia do Hospital Dr. Hélio Mendonça (Funchal)
Supervisor of Silva, Bela Ricardina
|
Mestrado em Gestão de Empresas (Master)
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal
|
Committee member
Activity description Role |
Institution / Organization | |
---|---|---|
2018/02 - Current | Membro do Conselho Pedagógico da Universidade
Member
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2018 - Current | Membro do CIP-Centro de Investigação em Psicologia
Classificado pela FCT como “Bom”.
Member
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2018 - Current | PEP do novo Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde, em Parceria com a ESESFM
A aguardar aprovação por parte do ME
Coordinator
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - Current | Coordenadora científica e PEP da licenciatura em Administração de Unidades de Saúde
Coordinator
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2010 - 2015 | Coordenadora Científica do MBA Executivo em Gestão e Economia da Saúde
Coordinator
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2014 - 2014 | Membro da Comissão de Auto-Avaliação
Processo n.º ACEF/1314/07562 - Avaliação/Acreditação da Licenciatura em Economia pela Comissão de Avaliação Externa
Member
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2013 - 2013 | Membro da Comissão de Auto-Avaliação Processo n.º ACEF/1213/07567 - Avaliação/Acreditação da Licenciatura em Gestão e Administração Pública pela Comissão de Avaliação Externa | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - 2013 | Co-coordenação científica da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Coordinator
|
Instituto Superior Politécnico do Oeste, Portugal |
2012 - 2013 | Membro da Comissão de Auto-Avaliação da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Member
|
Instituto Superior Politécnico do Oeste, Portugal |
Consulting
Activity description | Institution / Organization | |
---|---|---|
2015 - 2015 | Consultora dos European Enterprise Promotion Awards 2015 – Fase Nacional | IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação , Portugal |
2015 - 2015 | Consultora do Reconhecimento de Clusters Nacionais de Competitividade 2015 | IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação , Portugal |
2011 - 2012 | Consultora de 5 farmácias comunitárias, num total de 50h/farmácia, no âmbito do controlo de gestão, análise económica e financeira, gestão de recursos humanos, gestão estratégica, qualidade e marketing | CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins, Portugal ANF - Associação Nacional de Farmácias, Portugal |
Course / Discipline taught
Academic session | Degree Subject (Type) | Institution / Organization | |
---|---|---|---|
2018 - Current | Docente de Sustentabilidade, Ética e Responsabilidade Social | Mestrado em Gestão de Empresas (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2018 - Current | Docente de Sustainability, Ethics and Social Responsability | Mestrado em Gestão de Empresas - Turma Erasmus (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2017 - Current | Docente de Gestão do Comportamento Organizacional e das Pessoas | Mestrado em Gestão de Empresas (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2017 - Current | Docente de Comportamento Organizacional | Licenciaturas em Gestão, Economia e Gestão do Desporto (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2017 - Current | Docente de Organizational Behavior and People Management | Mestrado em Gestão de Empresas - Turma de Erasmus (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2015 - Current | Docente de Economia da Saúde e Avaliação Económica | Licenciatura em Administração de Unidades de Saúde (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2015 - Current | Docente de Epidemiologia | Licenciatura em Administração de Unidades de Saúde (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2015 - Current | Docente de Saúde Pública | Licenciatura em Administração de Unidades de Saúde (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2014 - Current | Docente de Políticas em Saúde | Licenciatura em Administração de Unidades de Saúde (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - Current | Docente de Gestão de Recursos Humanos | Licenciaturas em Gestão e Gestão do Desporto (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2015 - 2018 | Docente de Gestão Estratégica de Recursos Humanos | Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos (Licenciatura) | Business and Economics School, Portugal |
2017 - 2017 | Docente de Gestão Estratégica de Recursos Humanos | Mestrado em Gestão de Empresas (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2016 - 2016 | Docente de Investigação Científica | Mestrado em Gestão de Empresas (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2014 - 2016 | Docente de Concepção e Avaliação de Políticas Públicas | Licenciatura em Gestão e Administração Pública (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - 2015 | Docente de Métodos de Trabalho Científico | Licenciatura em Gestão, Gestão do Desporto, Informática de Gestão (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2011 - 2015 | Docente de Estudos de Mercado | Licenciatura em Administração e Gestão Desportiva (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2010 - 2015 | Docente das Unidades Curriculares de Política e Economia da Saúde, e de Avaliação Económica em Saúde | MBA Executivo em Gestão e Economia da Saúde (Especialização pós-licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2014 - 2014 | Docente de Introdução à Gestão II | Licenciatura em Economia (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - 2014 | Docente de Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública I e II | Licenciatura em Gestão e Administração Pública (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - 2014 | Docente de Introdução à Gestão I | Licenciaturas em Gestão, Gestão e Administração Pública, Administração e Gestão Desportiva (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2013/03 - 2013/06 | Docente de Motivação e Compensação de Recursos Humanos | MBA Executivo em Gestão Financeira das PMEs (Especialização pós-licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - 2013 | Docente de Introdução à Economia | Licenciaturas em Solicitadoria, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Empresas Turísticas e Hoteleiras, Contabilidade e Administração (Licenciatura) | Instituto Superior Politécnico do Oeste, Portugal |
2012 - 2012 | Docente de Empreendedorismo | Licenciaturas em Gestão, Informática de Gestão, Economia (Licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2012 - 2012 | Docente de Gestão Estratégica de Recursos Humanos na Administração Pública | MBA Executivo em Gestão e Administração Pública (Especialização pós-licenciatura) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2011 - 2012 | Docente de Investigação Científica | Mestrado em Gestão de Empresas (Mestrado) | Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |
2011 - 2011 | Docente de Instrumentos de Apoio à Gestão | Programa Avançado de Formação Para Empresários (Especialização pós-licenciatura) | CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins, Portugal ANF - Associação Nacional de Farmácias, Portugal |
Evaluation committee
Activity description Role |
Institution / Organization | Funding entity | |
---|---|---|---|
2011/07 - 2012/09 | Coordenadora da linha de investigação em “Gestão e Economia da Saúde” do Centro de Estudos em Estratégias e Finanças Empresariais
(CEEFE)
Member
|
Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal |